李早航
中国银行执行董事、副行长
自2004年8月起任本行执行董事。李先生于2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。他于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任经理、分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。李先生1978年毕业于南京信息工程大学。自2002年6月起,李先生担任中银香港控股非执行董事。
笑话军事旅游美容女性百态母婴家电游戏互联网财经美女干货家饰健康探索资源娱乐学院 数码美食景区养生手机购车首饰美妆装修情感篇厨房科普动物植物编程百科知道汽车珠宝 健康评测品位娱乐居家情感星座服饰美体奢侈品美容达人亲子图库折扣生活美食花嫁风景 | 首页 |
李早航
中国银行执行董事、副行长
自2004年8月起任本行执行董事。李先生于2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。他于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任经理、分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。李先生1978年毕业于南京信息工程大学。自2002年6月起,李先生担任中银香港控股非执行董事。