女,汉族,1961年8月出生,浙江平阳人,浙江教育学院毕业。
1978年5月-1980年8月,温州师范专科学校学生;
1980年8月-1985年8月,平阳师范学校教师;
1985年8月-1987年7月,浙江教育学院汉语言文学专业学习;
1987年7月-1994-11月,平阳师范学校教师;
1994年11月-1995年6月,平阳县文化局副局长;
1995年6月-1998年4月,平阳县教委副主任;
1995年5月-1997年6月,首都经贸大学经济法专业在职研究生班学习;
1998年4月-2000年6月,平阳县政协副主席;
2000年6月-2006年11月,平阳县副县长;
2006年11月,温州市龙湾区人民政府副区长。
温州市八届人大代表,民进浙江省第七次代表大会代表。
协助区长分管民政、老龄、残联、社保、侨台事务、民族宗教、风景旅游等工作。联系区各民主党派、侨联、老龄委、关工委、社保分局、各保险公司。