男,汉族,1960年3月出生,浙江温州人,高教自考杭州大学毕业。
1976年10月-1979年9月,温州市焊接机械厂工人;
1979年9月-1982年8月,温州师范专科学校中文专业学习;
1982年8月-1984年9月,瓯海县三溪中学任教;
1984年9月-1986年11月,瓯海县委宣传部秘书;
1986年11月-1992年2月,瓯海县教师进修学校任教;
1992年2月-1993年5月,温州市瓯海区委办公室工作,历任秘书、综合科科长、办公会议成员;
1993年5月-1995年1月,温州市瓯海区委办公室副主任;
1995年01-1998年04,温州市瓯海区委办公室主任;
1998年4月-1998年11月,温州市瓯海区委办公室主任兼永中镇党委副书记、镇长;
1998年11月-2000年8月,温州市瓯海区永中镇党委书记、镇人大主席;
2000年8月-2001年8月,温州市瓯海区永中镇党委书记、镇人大主席(享受副县级待遇);
2001年8月-2002年2月,温州市龙湾区永中镇党委书记、镇人大主席(享受副县级待遇);
2002年2月-2002年5月,温州市龙湾区永中街道党工委书记(副县级);
2002年5月-2002年6月,温州市龙湾区人民政府副区长;
2002年6月,温州市龙湾区人民政府副区长、党组成员,温州市龙湾区永昌堡保护修建管理委员会主任。
协助区长分管教育、卫生、文化、广播电视、新闻出版、人口和计划生育、体育、永昌堡保护与开发等工作。联系区文联、档案局、新闻中心。