彭武学,男,土家族,大专文化,1971年5月出生,1990年7月参加工作,1994年1月加入中国共产党,湖南永顺县对山乡人。
1990年7月至1993年5月在永顺县王村镇工作;
1993年6月至1994年2月任永顺县高坪区团干;
1994年2月至1995年8月任松柏乡副乡长;
1995年8月至1998年8月任永顺县和平乡党委书记;
1998年9月至2001年8月任永顺县永茂办事处党委副书记、副主任;
2001年9月至2002年11月任永顺县永茂镇党委书记;
2002年11月任永顺县人民政府党组成员、县政府办党委书记;
2003年2月任永顺县政府办主任;
2006年6月任中共永顺县委常委、县委统战部长。