刘纯玺,男,土家族, 1953年4月29日出生,中共党员,1972年10月参加工作,湖南永顺人。
1983年10月至1986年8月 任永顺县人民政府办公室副主任;
1986年9月至1987年12月 任永顺县委办公室副主任;
1988年1月至1992年11月 任永顺县委常委、永顺县委办公室主任;
1992年12月至1999年3月 任永顺县委常委、宣传部长;
1999年1月至2002年11月 任永顺县委副书记;
2002年12月至2007年12月 任永顺县第六届政协主席;
2007年12月至今 任永顺县第十五届人大常委会主任。