刘乐能,男,1964年12月出生,汉族,湖南益阳人,1984年7月参加工作,大专学历。
1981年9月到1984年7月在湖南省电力学校学习;
1984年7月到1986年2月为永顺县水保站干部;
1986年2月到1990年9月为永顺县水电局技术干部;
1990年9月到1995年元月为永顺县水保站站长;
1995年元月到1997年7月为永顺县水电局干部;
1997年7月到2002年3月为永顺县水电局副局长;
2003年3月到2003年9月为永顺县水利局副局长;
2003年9月到2005年5月为永顺县水利局副局长、主任科员;
2005年5月至今,任永顺县人民政府副县长。