张开国,男,土家族,大学文化,中共党员。1962年8月出生,湖南永顺县两岔乡人,1984年9月参加工作,1988年5月加入中国共产党。
1984年9月至1987年1月在永顺县两岔乡经管站工作;
1987年1月至1989年12月任永顺县两岔乡副乡长;
1990年1月至1992年1月任永顺县两岔乡党委副书记、乡长;
1992年1月至1992年9月任永顺县松柏乡党委副书记、乡长;
1992年10月至1993年8月任永顺县泽家区区委副书记、区长;
1993年9月至1995年7月在中央民族大学带职读书;
1995年8月至2000年1月任永顺县城郊办事处党委书记(其间,1998年4月至1998年12月在福建省福州市挂职);
2000年2月至2001年8月任中共永顺县委常委、宣传部部长;
2001年8月任中共永顺县委常委、永顺县人民政府党组副书记;
2001年9月至2007年12月任中共永顺县委常委、永顺县人民政府党组副书记、常务副县长(其间,2005年4月至2006年1月在省交通厅挂职);
2007年12月至今任永顺县第七届政协委员会主席。