郑光喜,汉族,1953年11月出生,湖北钟祥人,1974年11月入党,1969年3月参加工作,湖北省委党校哲学专业毕业,研究生学历,经济师。
1981年12月至1990年8月湖北省航运管理局、华中航运集团有限公司工作,1990年12月至1997年4月武汉市委组织部党政干部处副处长,1997年4月至2000年10月市委组织部综合干部处副处长、处长,2000年10月至2001年10月市委组织部经济干部处处长,2001年10月至2009年6月江岸区委副书记。
2009年6月起任武汉商业服务学院党委书记。[1]