男,汉族,1954年10月出生,甘肃宕昌人,中专文化程度,1977年8月参加工作,1986年6月加入中国共产党。现任宕昌县政协副主席。
1975年 9月—1977年 7月 在甘肃省财贸学校学习
1977年 8月—1983年11月 在陇南地区财政处工作
1983年11月—1990年11月 任宕昌县财政局副局长
1990年11月—1993年 4月 任宕昌县经委副主任
1993年 4月—2004年 2月 任宕昌县经贸局局长
2004年 2月— 任宕昌县政协副主席
分管县政协经济农业环境资源委员会工作。