[1]
列海坚[2],男,1964年10月出生,广东增城人,汉族,1984年11月参加工作,1987年7月加入中国共产党,在职本科学历。
1984年11月后,任北滘镇党委办干事;
1990年4月后,任北滘镇党委办统计助理;
1991年1月后,任北滘镇党委办副主任;
1992年4月后,任北滘镇村办副主任;
1995年3月后,任北滘镇村办副主任,挂任槎涌村支部副书记;
1995年10月后,任北滘镇村办副主任,挂任碧江街道支部副书记;
1997年2月后,任北滘镇村办企业办主任;
1997年9月后,任北滘镇工业办主任;
1999年1月后,任北滘镇党委委员、副镇长;
2003年6月后,任北滘镇党委副书记、镇长;
2005年8月后,任北滘镇党委书记、人大主席、维稳及综治委主任;
2005年11月后,任北滘镇党委书记、人大主席、维稳及综治委主任,中共顺德区第十一届委员会委员; 2007年4月后,任中共顺德区委常委;
2007年11月后,任中共顺德区委常委,兼科技工业园开发中心党委书记、主任;
2008年2月后,任中共顺德区委常委,兼科技工业园开发中心党委书记、主任,容桂街道党工委书记,人大常委会容桂街道工作委员会主任、维稳及综治委主任。