中共贵州省贵阳市委副书记、市长男,汉族,1957年7月生,河南长葛人,1974年8月参加工作,1982年3月加入中国共产党,中央党校在职研究生学历。
1974年08月至1976年04月,贵州省平坝县乐歌公社向河大队知青;
1978年09月至1980年08月,安顺师范专科学校中文专业学习;
2000年03月至2001年01月,中央党校第十六期中青班学习;
2001年03月至2003年01月,中央党校在职研究生班经济学专业学习;
1976年04月至1978年09月,贵州省开阳磷矿矿务局建井处工人;
1980年08月至1990年03月,先后在共青团贵州省安顺地委任工作员、副书记、书记;
1990年03月至1994年04月,共青团贵州省委副书记、党组成员
1992年04月至1994年01月,挂职任贵州省毕节地委委员、黔西县委副书记;
1994年04月至1997年04月,贵州省毕节地委副书记、毕节地委党校校长、省政协民族宗教工妇青委员会副主任;
1997年04月至2001年12月,贵州省铜仁地委副书记、专员
2001年12月至2004年02月,贵州省发展计划委员会副主任、党组副书记(正厅级)
2004年02月至2005年01月,贵州省发展和改革委员会副主任、党组副书记(正厅级);
2005年01月至2005年02月,贵阳市委副书记(正厅级);
2005年02月,贵阳市委副书记、市长。
九届全国人大代表,
贵州省八次党代会代表,贵州省政协六届委员,贵州省政协七届委员、常委,
共青团十届、十一届、十二届中央委员。