高历行,男,1955年3月出生,汉族,河南省卫辉市人,毕业于天津财经学院,经济学硕士,高级经济师,1974年4月参加工作,1985年11月加入中国共产党。现任中共延津县委书记。
基本简历:
1974年4月至1976年11月 汲县柳庄公社金庄青年队队长
1976年11月至1981年9月 河南省汽车运输公司新乡公司二队机务员、调度员
1981年9月至1984年4月 河南省汽车运输公司新乡公司二队机务员、办公室主任
1984年4月至1987年11月 河南省汽车运输公司新乡总公司二公司副经理
1987年11月至1988年5月 河南省新乡汽车运输总公司五公司经理、副书记
1988年5月至1993年1月 任河南省新乡汽车运输总公司副总经理
1993年1月至1998年1月 任封丘县人民政府副县长
1998年1月至2001年9月 任中共延津县委常委、常务副县长
2001年9月至2004年8月 中共延津县委副书记、延津县人民政府县长
2004年5月至今 任中共延津县委书记