吕改莲,女,汉族,1955年1月生,山西兴县人。1977年12月参加工作,山西省委党校经济管理专业毕业,大专学历。现任中共吕梁市委常委、政府党组成员。
1977年12月至1984年10月,兴县财政局总预算会计。1984年10月至1986年12月,吕梁行署财政局预算科干事。1986年12月至1996年9月,吕梁行署财政局副科长、科长。1996年9月至2002年8月,吕梁行署财政局副局长。2002年8月至2006年4月,吕梁行署财政局局长、党组书记。2006年4月任中共吕梁市委常委。2007年1月任吕梁市政府党组成员。
工作分工:具体协助市长分管财贸、招商、金融、税收、质量技术监督、危险化学品安全等工作。
分管单位:财政局、商务局、审计局、招商局、粮食局、投资公司、供销社、会计局、政府集中采购中心、会计核算中心、集中收费中心、稽核中心、资产经营公司、中小企业信用担保有限公司、会校、经管校。
联系协调单位:吕梁工商局、国税局、地税局、质监局、银监分局、信用联社,人行吕梁中心支行、工行吕梁分行、建行吕梁分行、中行吕梁分行、农行吕梁分行、农发行吕梁分行、太平洋保险吕梁分公司、平安保险吕梁分公司、财保吕梁分公司、寿保吕梁分公司、烟草吕梁分公司(烟草局)、吕梁药材公司、吕梁石油分公司。