男,汉族,1964年6月出生,浙江温州人,中央党校函授经济专业毕业。
1982年11月-1984年1月,温州市委党校、市农干校学习;
1984年1月-1984年12月,温州市郊区办事处组织人事科工作;
1984年12月-1985年6月,温州市龙湾区民政局工作;
1985年6月-1987年9月,共青团温州市龙湾区委副书记;1
987年9月-1989年7月,浙江省委党校党政管理专业学习(脱产);
1989年7月-1989年11月,温州市龙湾区委组织部工作;
1989年11月-1992年5月,温州市龙湾区委组织部部务会议成员、组织科科长;
1992年5月-1992年10月,温州市龙湾区龙湾镇党委副书记;
1992年10月-1995年7月,温州市龙湾区龙湾镇党委书记;
1995年7月-1997年3月,温州市龙湾区委统战部部长、宣传部常务副部长;
1997年3月-1998年4月,温州市龙湾区委宣传部常务副部长(保留正科级);
1998年4月-1998年12月,温州市龙湾区蒲州镇党委书记;
1998年12月-2002年2月,温州市龙湾区蒲州镇党委书记、人大主席;
2002年2月-2002年5月,温州市龙湾区委统战部部长;
2002年5月-2003年1月,温州市龙湾区政协副主席、区委统战部部长;
2003年1月-2006年11月,温州市龙湾区委常委、统战部部长;
2006年11月-2006年12月,温州市龙湾区委常委、统战部部长,副区长;
2006年12月,温州市龙湾区委常委,常务副区长、党组副书记。
温州市第八、十次党代会代表,政协温州市八届委员。