男,汉族,1962年8月出生,浙江平阳人,浙江省委党校政治学专业毕业,在职研究生。
1979年9月-1981年8月,浙江建筑工业学校学生;
1981年8月-1982年8月,温州市住宅建设公司工作;
1982年8月-1988年1月,温州市房屋建设开发公司设计员;
1988年1月-1990年9月,温州市房屋建设开发公司助理工程师;
1983年9月-1988年12月,同济大学工民建专业函授学习;
1990年9月-1993年2月,温州市城乡建设委员会科员;
1991年12月-1993年12月,下派挂职温州市建筑工程公司经理;
1993年2月,-1997年3月,温州市城乡建设委员会(局)工程技术处副处长;
1994年初-1996年10月,兼任市黎明东路工程建设指挥部副指挥;
1997年3月-2000年6月,温州市建设局建筑业处处长;
1999年12月-2000年6月,兼任马鞍池公园建设办公室主任;2000年6月-2005年1月,温州市高教园区建设委员会副主任、党组成员;
2002年8月-2004年12月,参加浙江省委党校政治学专业在职研究生学习;
2005年1月-2005年6月,温州市高教园区建设管理委员会副主任、党组成员;
2005年6月-2005年7月,温州市龙湾区人民政府副区长;
2005年7月-2006年12月,温州市龙湾区人民政府副区长、党组成员;
2006年12月,温州市龙湾区委常委,副区长、党组成员。
协助区长分管建设(城市化建设)、人民防空、市政园林、旧城改建、规划、国土、房管、行政执法等工作。联系区文明办(创建办)、城管行政执法分局、规划分局、国土资源分局、房管分局。