曾甲林,女,土家族,1972年8月出生,中共党员,大学本科文化,1995年7月参加工作,湖南永顺县芙蓉镇人。
1995年7月至1996年1月 永顺县永茂中学教师;
1996年2月至1998年11月 永顺县永茂镇科技副镇长;
1998年12月至2001年11月 永顺县高坪乡科技副乡长;
2001年11月至2005年9月 永顺县保坪乡党委副书记、乡长(2001年8月至2003年12月在中央党校函授学院学习法律专业);
2005年9月至2006年3月 永顺县抚志乡党委书记;
2006年3月至2007年8月 永顺县抚志乡党委书记、人大主席;
2007年8月至2007年12月 永顺县抚志乡党委书记;
2007年12月至今 永顺县人民政府副县长。