李选锋,男,土家族,大学文化,1965年1月出生,1986年7月参加工作,1997年11月加入中国共产党,湖南永顺县颗砂乡山河村人。
1986年7月至1997年6月在永顺县农业局工作,先后在石堤区农技站、城郊区农技站、农业局土肥站任站长;
1997年7月至1999年12月任永顺县农业局副局长;
2000年元月至2003年2月任永顺县青坪镇党委书记;
2003年3月至2005年9月任永顺县粮食局局长;
2005年9月至2006年6月任永顺县灵溪镇党委书记;
2006年6月至今 任永顺县人民政府党组成员、政府办党委书记、政府办主任。