五莲县叩官镇小迪吉村人。1944年8月生。1970年8月参加工作。1970年8月~1985年7月任黑江龙省爱辉县林业局技术员、场长、书记。1985年8月~1989年8月任黑河市计划委员会主任、市建设委员会党委书记。1989年9月任黑河重信有限责任公司总经理。曾多次荣获系统或市先进工作者、模范党员,并荣获黑龙江省建设系统模范思想政治工作者称号。
笑话军事旅游美容女性百态母婴家电游戏互联网财经美女干货家饰健康探索资源娱乐学院 数码美食景区养生手机购车首饰美妆装修情感篇厨房科普动物植物编程百科知道汽车珠宝 健康评测品位娱乐居家情感星座服饰美体奢侈品美容达人亲子图库折扣生活美食花嫁风景 | 首页 |
五莲县叩官镇小迪吉村人。1944年8月生。1970年8月参加工作。1970年8月~1985年7月任黑江龙省爱辉县林业局技术员、场长、书记。1985年8月~1989年8月任黑河市计划委员会主任、市建设委员会党委书记。1989年9月任黑河重信有限责任公司总经理。曾多次荣获系统或市先进工作者、模范党员,并荣获黑龙江省建设系统模范思想政治工作者称号。